Despacho (extracto) n.º 20 364/2001 (2.ª série). - Por despacho de 17 de Julho de 2001 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Autorizadas as contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria de:
João Pedro Cruz Silva - como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo integral, pelo período de 1 de Setembro de 2001 a 31 de Agosto de 2002, sendo rescindido o anterior contrato de assistente do 1.º triénio.
Susana Maria Silva Agostinho - como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de 1 de Setembro de 2001 a 31 de Agosto de 2002.
Autorizada a renovação da contratação de:
Maria Gorete Costa Marques - como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com início em 1 de Setembro de 2001 e até 31 de Agosto de 2003.
Ricardo Jaime Silva Pereira, como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com início em 1 de Setembro de 2001 e até 31 de Agosto de 2003.
Por despacho de 27 de Julho de 2001 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Autorizada a contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria de:
João Álvaro Poças Santos - como equiparado a professor-adjunto, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de 1 de Agosto de 2001 a 31 de Julho de 2002.
Autorizada a renovação da contratação de:
Ricardo Manuel Marques Grilo - como encarregado de trabalhos, pelo período de dois anos, com início em 1 de Agosto de 2001.
Por despacho de 3 de Agosto de 2001 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foram autorizadas as contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria de:
António Mário Henriques Pereira - como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo integral, pelo período de um ano, com início em 1 de Setembro de 2001.
Ireneu Pereira de Miranda Silva, como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial, 30%, quatro horas, pelo período de 1 de Setembro de 2001 a 23 de Fevereiro de 2002.
Olga Maria Carreira Frazão - como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial, 30%, quatro horas, pelo período de 1 de Setembro de 2001 a 31 de Agosto de 2002.
Renato Manuel Marques Febra - como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial, 40%, cinco horas, pelo período de 1 de Setembro de 2001 a 31 de Agosto de 2002.
Rui Miguel Barreiros Rúben - como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de 1 de Setembro de 2001 a 31 de Agosto de 2002.
Por despacho de 7 de Agosto de 2001 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada a contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria de Luís Filipe Barreira Antunes Bairrão como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 30%, quatro horas, pelo período de 1 de Setembro de 2001 a 31 de Agosto de 2002.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Setembro de 2001. - O Presidente do Conselho Directivo, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.