Aviso 11 756/2001 (2.ª série). - Por meu despacho de 24 de Agosto de 2001:
Licenciado Ricardo Torres da Silva - autorizada a contratação, em regime de substituição temporária, como equiparado a assistente, na Escola Superior Agrária, deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 3 de Setembro de 2001 e até 2 de Setembro de 2002, a fim de substituir a professora-adjunta Maria Beatriz Machado Fidalgo, que se encontra em formação, ao abrigo da acção n.º 5.3 do PRODEP de 2000.
Licenciada Oriana Alexandra Gomes Afonso - autorizada a contratação, em regime de substituição temporária, como equiparada a assistente, na Escola Superior Agrária, deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 3 de Setembro de 2001 e até 2 de Setembro de 2002, a fim de substituir o professor-adjunto José de Jesus Gaspar, que se encontra em formação, ao abrigo da acção n.º 5.3 do PRODEP de 2000.
Licenciado André Marcos Leite dos Santos - autorizada a contratação como equiparado a assistente, na Escola Superior Agrária deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 3 de Setembro de 2001 e até 2 de Setembro de 2002.
Doutor António José Dinis Ferreira - autorizada a contratação, em regime de tempo integral, como equiparado a professor-adjunto, na Escola Superior Agrária, deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir 1 de Outubro de 2001 e até 30 de Setembro de 2002.
Licenciado Jorge Manuel da Conceição Ferreira - autorizada a contratação, em regime de substituição temporária, como equiparado a assistente, na Escola Superior Agrária deste Instituto Politécnico, com efeitos a partir de 20 de Fevereiro e até 31 de Julho de 2002, a fim de substituir a professora-adjunta Elsa de Canavarro Almeida, que se encontra em formação, ao abrigo da acção n.º 5.3 do PRODEP de 2000.
11 de Setembro de 2001. - O Vice-Presidente, José Manuel Torres Farinha.