Despacho 15 319/2001 (2.ª série). - Por despacho do presidente do conselho científico da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa de 4 de Julho de 2001, proferido por delegação, conforme publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 186, de 13 de Agosto de 1998, foi concedida licença sabática:
À Doutora Adelaide Victória Pereira Grandela Meira Serras, professora auxiliar - no período de 1 de Outubro de 2001 a 30 de Setembro de 2002.
À Doutora Anabela de Carvalho Vicente Rita, professora auxiliar - no período de 1 de Outubro de 2001 a 30 de Setembro de 2002.
Ao Doutor António Ernesto de Brito Botelho de Amaral, professor auxiliar - no período de 1 de Outubro de 2001 a 30 de Setembro de 2002.
À Doutora Isabel Maria da Cunha Rosa Fernandes, professora associada - no período de 1 de Outubro de 2001 a 30 de Setembro de 2002.
À Doutora Margarida Eugénia Machado de Matos Madureira, professora auxiliar - no período de 1 de Outubro de 2001 a 30 de Setembro de 2002.
À Doutora Maria Josefa Godelieva Anna Boucherie Mendes, professora auxiliar - no período de 1 de Outubro de 2001 a 30 de Setembro de 2002.
À Doutora Maria de Lourdes Diniz de Miranda Quintas Câncio Martins, professora auxiliar - no período de 1 de Outubro de 2001 a 30 de Setembro de 2002.
À Doutora Maria Luísa Fernandes Azuaga, professora auxiliar - no período de 1 de Outubro de 2001 a 30 de Setembro de 2002.
À Doutora Maria de Santa Cruz Viana Carreira, professora auxiliar - no período de 1 de Outubro de 2001 a 28 de Fevereiro de 2002.
À Doutora Maria Teresa Gomes Ferreira de Almeida Alves, professora associada - no período de 1 de Outubro de 2001 a 30 de Setembro de 2002.
5 de Julho de 2001. - A Secretária, Maria Teresa Campos e Matos.