Despacho 11642/2001, de 31 de Maio
-
Corpo emitente:
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Engenharia
-
Fonte: Diário da República n.º 126/2001, Série II de 2001-05-31.
-
Data:
2001-05-31
-
Documento na página oficial do DRE
-
Secções desta página::
Despacho 11 642/2001 (2.ª série). - Por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 27 de Abril de 2001:
Doutor João Manuel Ferreira Calado - autorizada a nomeação definitiva como professor-coordenador do quadro do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, considerando-se exonerado da categoria de professor-coordenador de nomeação provisória do quadro deste Instituto com efeitos a partir de 4 de Junho de 2001. (Não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
16 de Maio de 2001. - O Presidente do Conselho Directivo, Luís Manuel Vicente Ferreira Simões.
- Extracto do Diário da República original:
https://dre.tretas.org/dre/1907411.dre.pdf .
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a
leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por
quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/1907411/despacho-11642-2001-de-31-de-maio