Despacho 9835/2001 (2.ª série). - Por despacho do vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa de 17 de Abril de 2001, proferido por delegação de competências:
Doutora Maria Filomena de Almeida Paiva Silvano, professora auxiliar com nomeação definitiva desta Faculdade - nomeada definitivamente professora associada, considerando-se exonerada do anterior lugar.
Doutora Maria de Lourdes dos Santos Crispim, professora auxiliar desta Faculdade - nomeada definitivamente professora auxiliar, com efeitos a partir de 10 de Outubro de 2000.
Relatório nos termos do n.º 2 do artigo 21.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária
Em face dos pareceres emitidos pelas Prof.ªs Doutoras Maria Teresa Rijo da Fonseca Lino, professora catedrática desta Faculdade, e Maria Emília Ricardo Marques, professor catedrática da Universidade Aberta, nos termos do n.º 2 do artigo 20.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, e preenchidos os requisitos referidos no n.º 4 do mesmo artigo, o conselho científico desta Faculdade, reunido em 28 de Março de 2001 com a constituição prevista no n.º 1 do artigo 21.º do referido Estatuto, aprovou a nomeação definitiva como professora auxiliar da Doutora Maria de Lourdes dos Santos Crispim.
Doutor António Pedro Ginestal Tavares de Almeida, professor auxiliar desta Faculdade - nomeado definitivamente professor auxiliar, com efeitos a partir de 13 de Fevereiro de 2001.
Relatório nos termos do n.º 2 do artigo 21.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária
Em face dos pareceres emitidos pelos Profs. Doutores José Esteves Pereira, professor catedrático, e José David Gomes Justino, professor associado, ambos desta Faculdade, nos termos do n.º 2 do artigo 20.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, e preenchidos os requisitos referidos no n.º 4 do mesmo artigo, o conselho científico desta Faculdade, reunido em 28 de Março de 2001 com a constituição prevista no n.º 1 do artigo 21.º do referido Estatuto, aprovou a nomeação definitiva como professor auxiliar do Doutor António Pedro Ginestal Tavares de Almeida.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
23 de Abril de 2001. - O Director, Jorge Crespo.