Aviso (extrato) n.º 12413/2015
Cessação de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
Em cumprimento do estabelecido na alínea d) do n.º 1, do artigo 4.º, do anexo da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que os trabalhadores abaixo indicados cessaram a relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado com esta autarquia, durante os anos de 2014 e 2015:
No ano de 2014:
Luís Baptista Coutinho, Assistente Operacional, Posição Remuneratória: Posição 1, Nível 1 - aposentação em 01.03.2014;
José Fernando Henriques Silva, Assistente Operacional, Posição Remuneratória: Posição 7, Nível 7 - aposentação em 01.03.2014;
Carlos Silva Santos, Assistente Operacional, Posição Remuneratória: Posição 1-2, Nível 1 - aposentação em 01.03.2014;
Manuel da Silva Gonçalves, Encarregado Operacional, Posição Remuneratória: Posição 5, Nível 12 - aposentação em 01.04.2014;
José de Bastos Pereira, Assistente Operacional, Posição Remuneratória: Posição 7, Nível 7-1 - aposentação em 04.04.2014;
Alda Soares Tavares Marques, Assistente Operacional, Posição Remuneratória: Posição 3, Nível 3-1 - aposentação em 01.05.2014;
Joaquim Francisco Correia Ferreira, Assistente Operacional, Posição Remuneratória: Posição 5, Nível 5-2 - aposentação em 01.05.2014;
José Santos Dias Marques, Assistente Operacional, Posição Remuneratória: Posição 2, Nível 2 - aposentação em 01.05.2015;
Fernando Rodrigues Nunes, Assistente Operacional, Posição Remuneratória: Posição 1, Nível 1-2 - aposentação em 01.05.2014;
António Augusto Ferreira da Silva, Assistente Operacional, Posição Remuneratória: Posição 2, Nível 2-2 - aposentação em 01.06.2014;
Manuel Valente Guiomar, Assistente Operacional, Posição Remuneratória: Posição 1, Nível 1 - aposentação em 01.06.2014;
Manuel Alberto Oliveira Vidal, Assistente Operacional, Posição Remuneratória: Posição 4, Nível 4-2 - aposentação em 01.06.2014;
Luís Filipe Rodrigues, Assistente Operacional, Posição Remuneratória: Posição 2, Nível 2 - exoneração, a seu pedido em 01.09.2014;
Jorge Manuel Rodrigues de Miranda, Assistente Operacional, Posição Remuneratória: Posição 1, Nível 1 - morte em 25.09.2014;
Albérico Pereira da Silva, Assistente Operacional, Posição Remuneratória: Posição 1, Nível 1-2 - aposentação em 01.11.2014.
No ano de 2015:
Margarida Maria Pereira dos Santos Almeida, Assistente Operacional, Posição Remuneratória: Posição 2, Nível 2 - aposentação em 01.02.2015.
9 de outubro de 2015. - O Presidente da Câmara Municipal, António Augusto Amaral Loureiro e Santos.
309022099