Despacho (extracto) n.º 1810/2001 (2.ª série). - Por despachos das seguintes datas do presidente do Instituto Politécnico de Leiria foi autorizada, por urgente conveniência de serviço, a celebração de contrato administrativo de provimento para exercer funções na Escola Superior de Tecnologia, Gestão, Arte e Design deste Instituto, com o pessoal especialmente contratado ao abrigo do Estatuto da Carreira de Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico:
De 1 de Outubro de 2000:
Ana Maria José Antelo Teixeira Pinto - equiparada a assistente do 1.º triénio em regime de tempo parcial (50%), com efeitos a partir de 3 de Outubro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
Ana Paula Alface de Carvalho Casacão - equiparada a assistente do 1.º triénio em regime de tempo parcial (40%), com efeitos a partir de 6 de Outubro de 2000 e validade até 15 de Fevereiro de 2001.
Anna Mosby Coleman - equiparada a professor-adjunto, com efeitos a partir de 24 de Outubro de 2000 e validade até 15 de Fevereiro de 2001.
Célia Maria Silvério Quico - equiparada a assistente do 1.º triénio em regime de tempo parcial (60%), com efeitos a partir de 2 de Outubro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
Francisco José Vaz Fernandes - equiparado a assistente do 1.º triénio em regime de tempo parcial (30%), com efeitos a partir de 19 de Outubro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
José António Albuquerque da Fonseca - equiparado a assistente do 1.º triénio, com efeitos a partir de 6 de Outubro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
José Emanuel Costa Henriques Brás - equiparado a assistente do 1.º triénio, com efeitos a partir de 2 de Outubro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
Luísa Arroz Correia Albuquerque - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (20%), com efeitos a partir de 6 de Outubro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
Maria Manuela Carvalho de Sousa Lopes - equiparada a assistente do 1.º triénio, com efeitos a partir de 2 de Outubro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
Maria Victória Ortiz Uribe - equiparada a professor-adjunto, com efeitos a partir de 12 de Outubro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
Marina Isabel dos Santos Clara Alves - equiparada a assistente do 1.º triénio em regime de tempo parcial (30%), com efeitos a partir de 2 de Outubro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
Paulo Jorge Vieira Ramalho - equiparado a professor-adjunto, com efeitos a partir de 2 de Outubro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
Pedro Miguel de Almeida Letria - equiparado a assistente do 1.º triénio em regime de tempo parcial (50%), com efeitos a partir de 16 de Outubro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
Philip José Rodrigues Esteves - equiparado a professor-adjunto em regime de tempo parcial (50%), com efeitos a partir de 2 de Outubro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
Ruth Deborah Rosengarten de Pina Cabral - equiparada a professor-adjunto, com efeitos a partir de 2 de Outubro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
De 2 de Outubro de 2000:
Miguel Nuno Lopes Vieira Baptista - equiparado a assistente do 1.º triénio em regime de tempo parcial (60%), com efeitos a partir de 2 de Outubro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
De 20 de Outubro de 2000:
Luís Miguel de Sousa Pereira Colaço Pessanha - equiparado a assistente do 1.º triénio, com efeitos a partir de 2 de Novembro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
Maria Evangelista Marques Vicente - equiparada a assistente do 1.º triénio em regime de tempo parcial (30%), com efeitos a partir de 27 de Outubro de 2000 e validade até 15 de Fevereiro de 2001.
De 27 de Outubro de 2000:
Maria da Graça Soares Garcia da Fonseca - equiparada a assistente do 1.º triénio em regime de tempo parcial (20%), com efeitos a partir de 8 de Novembro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
De 6 de Novembro de 2000:
Cristiana Isabel Pena dos Santos - equiparada a professor-adjunto em regime de tempo parcial (60%), com efeitos a partir de 6 de Novembro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
João Carlos Namorado dos Anjos Valente - equiparado a assistente do 1.º triénio em regime de tempo parcial (20%), com efeitos a partir de 6 de Novembro de 2000 e validade até 15 de Fevereiro de 2001.
Patrícia Alexandra Jorge Gouveia da Silva - equiparada a assistente do 1.º triénio, com efeitos a partir de 6 de Novembro de 2000 e até 31 de Julho de 2001.
Paula Marina Rodrigues Canadas Carreira - equiparada a assistente do 1.º triénio, com efeitos a partir de 6 de Novembro de 2000 e validade até 15 de Fevereiro de 2001.
De 23 de Novembro de 2000:
Jorge Manuel Esteves da Silva - equiparado a assistente do 1.º triénio em regime de tempo parcial (50%), com efeitos a partir de 23 de Novembro de 2000 e validade até 31 de Julho de 2001.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Janeiro de 2001. - O Presidente, Luciano Santos Rodrigues de Almeida.