Despacho (extracto) n.º 612/2000 (2.ª série). - Por despacho de 28 de Setembro de 1999 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria - autorizada a contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria dos seguintes docentes:
António Cordeiro Batista Selada, com a categoria de equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial 50% (seis horas), com início em 1 de Outubro de 1999 até 30 de Setembro de 2000.
Artur José Barata Delgado, com a categoria de equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial 50% (seis horas), desde 29 de Setembro de 1999 até 29 de Fevereiro de 2000.
Eugénio Pereira Lucas, com a categoria de equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial 30% (quatro horas), desde 1 de Outubro de 1999 até 30 de Setembro de 2000.
Fernando José do Nascimento Sebastião, com a categoria de equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com início em 28 de Setembro de 1999 até 27 de Setembro de 2000.
João Álvaro Poças Santos, com a categoria de equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial 30% (quatro horas), desde 1 de Outubro de 1999 até 29 de Fevereiro de 2000.
Júlio Alberto Silva Coelho, com a categoria de equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial 60% (oito horas), desde 1 de Outubro de 1999 até 29 de Fevereiro de 2000.
Neusa Fernandina Sobrinho Magalhães, com a categoria de equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial 50% (seis horas), desde 1 de Outubro de 1999 até 30 de Setembro de 2000.
Patrício Rodrigues Domingues, com a categoria de equiparado a professor-adjunto, em regime de dedicação exclusiva, desde 29 de Setembro de 1999 até 28 de Setembro de 2000, rescindindo o contrato de assistente do 1.º triénio em 29 de Setembro de 1999.
Ricardo Jaime Silva Pereira, com a categoria de equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial 50% (seis horas), desde 29 de Setembro de 1999 até 29 de Fevereiro de 2000.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Dezembro de 1999. - O Presidente do Conselho Directivo, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.