Despacho (extracto) n.º 611/2000 (2.ª série). - Por despacho de 27 de Setembro de 1999 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria - autorizada a renovação da contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria aos seguintes docentes:
David Manuel Coelho Armindo, com a categoria de encarregado de trabalhos, pelo período de 10 de Outubro de 1999 até 9 de Outubro de 2001.
Jaime Manuel Afonso Ramos Guerra, com a categoria de equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com início em 1 de Outubro de 1999 até 30 de Setembro de 2001.
João Pedro Cruz Silva, com a categoria de equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo integral, com iníccio em 1 de Outubro de 1999 até 30 de Setembro de 2001.
João Silva Pereira, com a categoria de equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, com início em 1 de Outubro de 1999 até 30 de Setembro de 2001.
Maria Micaela Gonçalves Pinto Dinis, com a categoria de equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de 1 de Outubro até 30 de Setembro de 2001.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
14 de Dezembro de 1999. - O Presidente do Conselho Directivo, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.