Despacho 251/2000 (2.ª série) - AP. - Por despacho do conselho de administração de 11 de Novembro de 1999:
Eunice Maria Rodrigues Roque Proença Cunha - promovida para o lugar de técnica superior de saúde assistente principal de farmácia do quadro de pessoal destes Hospitais, sendo exonerada com efeitos à data da aceitação do novo lugar.
Por despacho do conselho de administração de 25 de Novembro de 1999:
Nomeadas, definitivamente, no lugar de auxiliar de acção médica do quadro de pessoal destes Hospitais, por urgente conveniência de serviço, com efeitos desde 1 de Dezembro de 1999:
Anabela Gonçalves Ramos.
Delfina Jesus Marto.
Dulce Maria Ferreira.
José Alberto Ferreira Rodrigues.
José Ribeiro Gonçalves.
Lídia Maria Valença Costa Serra.
Maria Conceição Jesus Duarte Pereira.
Maria Fátima Fernandes Marques.
Maria Fátima Santos Oliveira.
Maria Helena Ferreira Silva Cunha.
Maria La Salete Santos Tomé.
Maria Luísa Ramos Santos Silva.
Rui Manuel Cortez Silva Dias Alves. (Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
3 de Dezembro de 1999. - A Directora do Serviço de Pessoal, Maria Helena da Silva André Reis Marques.