Despacho (extracto) n.º 13 870/2007
Por despacho de 13 de Setembro de 2006 da reitora da Universidade de Aveiro, foram autorizados os contratos administrativos de provimento aos seguintes docentes:
Licenciada Margarida Isabel Goulart Lemos Henriques Ferreira - como equiparada a professora-adjunta, em regime de tempo parcial (30%) e acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2006, inclusive, e até 9 de Fevereiro de 2007.
Licenciada Anabela Lourenço Tavares Saraiva Gouveia Fidalgo - como equiparada a professora-adjunta, em regime de tempo parcial (20%) e acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2006, inclusive, e até 9 de Fevereiro de 2007.
Licenciada Anabela Maia Gomes Canhola - como equiparada a professora-adjunta, em regime de tempo parcial (20%) e acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2006, inclusive, e até 9 de Fevereiro de 2007.
Licenciada Maria Elisabete Reis Afonso - como equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de tempo parcial (30%) e acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2006, inclusive, e até 9 de Fevereiro de 2007.
Licenciado José Manuel Soares Monteiro - como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (20%) e acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2006, inclusive, e até 9 de Fevereiro de 2007.
Licenciado Pedro Madaleno Ferreira Alves - como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (20%) e acumulação, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2006, inclusive, e até 9 de Fevereiro de 2007.
Mestre Margarita Matias Robaina Alves - como assistente convidada além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, por um ano, a partir de 13 de Setembro de 2006, inclusive.
Mestre Maria Isabel Ferreira Bartolomeu - como assistente convidada, a título gratuito, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2006, inclusive, e até 27 de Julho de 2007.
Mestre Carlos Rui Gouveia Carvalhal - como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, por um ano, a partir de 13 de Setembro de 2006, inclusive.
Licenciada Adriana Catarina Leite dos Santos - como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2006, inclusive, e até 27 de Julho de 2007.
Licenciado António José Ribeiro Neves - como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, por um ano, a partir de 13 de Setembro de 2006, inclusive.
Licenciado Carlos Rui José Abel Lima Carvalho - como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 11 de Setembro de 2006, inclusive, e até 23 de Janeiro de 2007.
Licenciado Pedro Filipe dos Santos Carvalho da Silva - como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 13 de Setembro de 2006, inclusive, e até 23 de Janeiro de 2007.
Licenciado Pedro Miguel Ribeiro Lavrador - como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, por um ano, a partir de 13 de Setembro de 2006, inclusive.
Licenciado Pedro Miguel da Silva Cabral - como monitor além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, por um ano, a partir de 13 de Setembro de 2006, inclusive.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
1 de Junho de 2007. - A Administradora, Maria de Fátima Moreira Duarte.