Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei 427/91, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, faz-se público que, por despachos do vice-presidente da Câmara de 21 de Setembro, de 18 e 23 de Outubro, de 14, 21 e 24 de Novembro e de 13 de Dezembro de 2006, foram renovados os contratos de trabalho a termo resolutivo certo celebrados com os seguintes trabalhadores:
Técnica superior de 2.ª classe (contabilidade e administração) Susana Maria Correia da Silva Lopes - pelo período de 4 de Novembro de 2006 a 3 de Novembro de 2007.
Técnica superior de 2.ª classe (higiene e segurança no trabalho) Maria Pedro Fonseca Fael - pelo período de 1 de Dezembro de 2006 a 30 de Novembro de 2007.
Técnica superior de 2.ª classe (higiene e segurança no trabalho) Suéli Tatiana Oliveira Monteiro Canelas - pelo período de 9 de Dezembro de 2006 a 8 de Dezembro de 2007.
Técnica superior de 2.ª classe (engenheiro) Carolina Alexandra Gama dos Santos - pelo período de 1 de Dezembro de 2006 a 30 de Novembro de 2007.
Técnico superior de 2.ª classe (animação desportiva) Joaquim Manuel Lima Morais - pelo período de 1 de Dezembro de 2006 a 30 de Novembro de 2007.
Técnico de 2.ª classe (relações internacionais) Frederico Maria de Lemos Portugal Diogo - pelo período de 28 de Janeiro de 2007 a 27 de Janeiro de 2008.
Técnica de 2.ª classe (gestão e contabilidade) Andreia Márcia Rodrigues Faria - pelo período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007.
Técnico profissional de 2.ª classe (assistente de arqueólogo) João Pedro Figueira Abrantes - pelo período de 1 de Fevereiro de 2007 a 31 de Janeiro de 2008.
Técnica profissional de 2.ª classe (animação social) Sílvia Marina Moreira de Sousa - pelo período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007.
Técnica profissional de 2.ª classe (administração) Sandra Cristina Silva Teixeira Pinho - pelo período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007.
Técnica profissional de 2.ª classe (multimédia) Liliana Márcia Gomes Ribeiro - pelo período de 1 de Dezembro de 2006 a 30 de Novembro de 2007.
Auxiliares de serviços gerais Maria de Lurdes Ferreira de Campos, Sónia Patrícia Alves da Costa Dias e Teresa Maria Rodrigues Mano Campos Nunes - pelo período de 14 de Janeiro de 2007 a 13 de Janeiro de 2008.
Auxiliares de serviços gerais Fernando Joaquim Oliveira Ferreira, Fernando Jorge da Mota Pais e Hélder Manuel Gonçalves da Silva Costa - pelo período de 7 de Janeiro de 2007 a 6 de Janeiro de 2008.
Auxiliares de serviços gerais Luís Alves da Silva, Sara Rute Oliveira Martins, Adelaide Maria da Silva Fonseca, Aurora Moreira da Rocha, Isabel Dias de Castro Teixeira, Manuela Maria de Oliveira Pereira, Marco Paulo da Silva Ferreira, Maria do Carmo Gonçalves Ferreira Pinho, Paula Alexandra da Silva Pinhal Maia, Sílvia Cristina Gomes Maganinho Almeida, Fernando Jorge Teniz Tavares Duarte, Joaquim Dias de Castro Teixeira e Telmo José da Rocha Pereira - pelo período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007.
Auxiliares de serviços gerais José António da Silva Gouveia, Alexandra Manuela Rodrigues Cacheira, Carla Cristina de Oliveira Pinto, Eunice Maria de Oliveira Pinto Alves, Laura Maria dos Santos Alves, Maria Isabel de Lima Azevedo Silva Pereira, Olinda Adelaide Santos Tino Miranda, Paula Cristina Moreira Guedes, Paulo José Fernandes Pereira, Sandra Manuela Dias Pereira da Fonseca e Tânia Isabel Ferreira Meneses - pelo período de 1 de Fevereiro de 2007 a 31 de Janeiro de 2008.
Guarda-nocturno Manuel Laurindo da Rocha Pereira - pelo período 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007.
20 de Dezembro de 2006. - O Vice-Presidente da Câmara, Rolando Nunes de Sousa.
3000223305