Por deliberação do conselho directivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., de 2 de Novembro de 2006, e do director-geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais de 20 de Novembro de 2006, foi transferida para idêntico lugar do quadro de pessoal do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P., Isabel Adriana Geraldes da Cunha Lopes, assistente administrativa especialista do quadro de pessoal da Direcção Regional dos Edifícios e Monumentos do Norte, produzindo efeitos a 1 de Janeiro de 2007, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da data da aceitação do novo lugar. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
28 de Novembro de 2006. - A Directora de Carreiras e Desenvolvimento, Isabel Grilo.