Aviso 13 052/2006
Ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo e no uso da competência que me foi delegada pela comissão de apreciação e controlo da actividade de administradores da insolvência, por deliberação publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 129, de 7 de Julho de 2005, faço público que, relativamente às listas dos administradores da insolvência, publicadas no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 16 de Junho de 2006, concedi as seguintes suspensões:
Alexandre Almeida Bruno, suspenso, a seu pedido, entre 21 de Dezembro de 2006 e 21 de Dezembro de 2007.
Nuno José da Silva Pinheiro, suspenso, a seu pedido, entre 5 de Janeiro 2007 e 5 de Janeiro de 2009.
7 de Novembro de 2006. - O Presidente, João Augusto de Moura Ribeiro Coelho.