Despacho 20 003/2006
Por despachos de 12 de Setembro de 2006 do vice-presidente, em substituição do presidente, nos termos da 1.ª parte do n.º 2 do artigo 14.º dos Estatutos do IPVC, homologados pelo Despacho Normativo 23/95, de 21 de Março, foram autorizadas as renovações dos contratos administrativos de provimento, para a Escola Superior Agrária deste Instituto, dos seguintes docentes:
Mestre Susana Miguel Afonso Mendes Moura, em regime de exclusividade, como equiparada a assistente do 2.º triénio - com efeitos a partir de 1 e até 30 de Setembro de 2006.
Mestre José Raul de Oliveira Rodrigues, em regime de exclusividade, como equiparado a professor-adjunto - com efeitos a partir de 1 de Julho de 2006 e até 30 de Setembro de 2007.
Mestre Teresa Cristina Fernandes Ferreira Madureira, em regime de exclusividade, como equiparada a assistente do 2.º triénio - com efeitos a partir de 1 de Agosto de 2006 e até 30 de Setembro de 2007.
Mestre Maria Gabriela Martins Dias, em regime de tempo integral, como equiparada a assistente do 2.º triénio - com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006 e até 30 de Setembro de 2007.
Mestre Ana Isabel Oliveira Faria Ferraz, em regime de exclusividade, como equiparada a assistente do 2.º triénio - com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006 e até 30 de Setembro de 2007.
Mestre Ana Sofia de Sá Gil Rodrigues, em regime de exclusividade, como equiparada a assistente do 2.º triénio - com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2006 e até 30 de Setembro de 2007.
Licenciada Maria Isabel Valin Sanjiao, em regime de tempo parcial, 20%, como equiparada a assistente do 1.º triénio - com efeitos a partir de 1 e até 30 de Setembro de 2006.
13 de Setembro de 2006. - O Vice-Presidente, Carlos Manuel da Silva Rodrigues.