Nos termos do Despacho 11 389/2005 (2.ª Série) publicado no Diário da República n.º 98 2.ª série de 20 de Maio de 2005, conjugado com a Lei 62/2007 de 10 de Setembro e do Despacho Normativo 39/2008, de 14.08, ao abrigo do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei 185/81 de 01 de Julho, e despachos do Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, foram autorizadas as renovações e as renovações/passagem, dos contratos administrativos de provimento, como pessoal especialmente contratado, dos seguintes contratos:
Aida Maria Quintino Ribeiro Barradas - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, tempo parcial (50 %), com efeitos a partir de 15 de Setembro de 2008, por um ano, por despacho de 27 de Outubro de 2008, para a Escola Superior de Saúde;
Alexandre Miguel Cotovio Martins - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Novembro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 10 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Educação;
Ana Ercília Reis José - Equiparada a Professor Adjunto, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 31 de Outubro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Ana Isabel Santos Fino - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, tempo completo sem exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 31 de Outubro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Antero de Figueiredo Marques Teixeira - Equiparado a Professor Adjunto, tempo parcial (30 %), com efeitos a partir de 01 de Setembro de 2008, por um ano, por despacho de 31 de Outubro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
António Adriano de Ascensão Pires Ventura - Equiparado a Professor Coordenador, tempo parcial (30 %), com efeitos a partir de 01 de Setembro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
António Sérgio Santos da Silva - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 10 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Educação;
Armando Miguel da Cunha Dias Salgado Coelho - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo sem exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Carlos João Pardal Pimentel - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 17 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Carol Young - Equiparada a Professor Adjunto, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Setembro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 10 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Educação;
Carolina Isabel Morais de Oliveira Santos - Renovação/Passagem como equiparada a Assistente do 2.º triénio, tempo completo sem exclusividade, com efeitos a partir de 15 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 31 de Outubro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Clara Martins Caldeira da Ponte e Sousa - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, tempo completo, com efeitos a partir de 01 de Fevereiro de 2009, por seis meses, por despacho de 12 de Janeiro de 2009, para a Escola Superior Agrária de Elvas;
Cordélia do Nascimento Grelo Santinho - Equiparada a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 10 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Educação;
Eliomar Cameron - Equiparado a Professor Adjunto, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 15 de Novembro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 17 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Fernanda Maria Bizarro Policarpo - Equiparada a Professor Adjunto, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 31 de Outubro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Helder Manuel Guerra Henriques - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 10 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Educação;
João Carlos Dinis Candeias - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo parcial (20 %), com efeitos a partir de 01 de Setembro de 2008, por um ano, por despacho de 31 de Outubro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
João Carlos Parente Romacho - Equiparado a Professor Adjunto, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 31 de Outubro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Joaquim Luís Rodrigues Bonixe - Equiparado a Professor Adjunto, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Setembro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 10 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Educação;
Jorge Miguel Calha Rainho Machado - Renovação/Passagem como equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Dezembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Josélia de Jesus Silva Pedro - Renovação/Passagem como equiparada a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Julieta da Luz Lopes Feliz - Equiparada a Assistente do 1.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 15 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 03 de Dezembro de 2008, para a Escola Superior de Educação;
Kenneth Julian Parr - Equiparado a Professor Adjunto, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Educação;
Ludovina Maria Vieira Pereira - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 17 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Luís António Cara d'Anjo Sequeira Calado - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Setembro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 10 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Educação;
Luis Filipe Frechaut Trepa Torres Gonçalves Rodrigues - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 20 de Fevereiro de 2009, pelo biénio de 2009/2011, por despacho de 19 de Janeiro de 2009, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Luis Miguel Alves de Oliveira - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo parcial (30 %), sem exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 17 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Mafalda Sofia Gomes de Almeida - Renovação/passagem como equiparada a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Magda Isabel Galamarra Cordas - Equiparada a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Novembro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Maria Cristina de Almeida Gama Guerra - Equiparada a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 09 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Maria Elisabete da Silva Tomé Mendes - Equiparada a Professor Adjunto, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Setembro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 10 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Educação;
Maria Filomena da Silva Barradas - Equiparada a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 18 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Maria José Marcelino Madeira d'Ascensão - Equiparada a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 09 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Mário José da Silva Oliveira Martins - Renovação/Passagem como equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 15 de Agosto de 2008, por despacho de 24 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Saúde;
Miguel André Telo de Arriaga - Renovação/Passagem como equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Dezembro de 2008, por despacho de 24 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Saúde;
Nuno Miguel da Costa Tavares - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 31 de Outubro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Pedro Manuel Brás da Costa Lopes - Equiparado a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 17 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Ricardo Jorge Catalão Ramalho Raposo - Encarregado de Trabalhos, tempo parcial (50 %), com efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2009, por um ano, por despacho de 24 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Saúde;
Rui Pulido Valente - Equiparado a Professor Adjunto, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 15 de Novembro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 17de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Sofia Maria Borba Roque - Equiparada a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 18 de Dezembro de 2008, por um ano, por despacho de 24 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Saúde;
Sónia Judite Bravo Lamy - Renovação/Passagem como equiparada a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 16 de Fevereiro de 2009, pelo biénio de 2009/2011, por despacho de 29 de Janeiro de 2009, para a Escola Superior de Educação;
Valentim Alberto Correia Realinho - Equiparado a Professor Adjunto, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 15 de Setembro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 17 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Vanda Cristina Grácio Ribeiro - Equiparada a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, pelo biénio de 2008/2010, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão;
Vera Lúcia Vintém Barradas - Renovação/Passagem como equiparada a Assistente do 2.º triénio, tempo completo e exclusividade, com efeitos a partir de 01 de Outubro de 2008, por um ano, por despacho de 04 de Novembro de 2008, para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão.
26 de Fevereiro de 2009. - O Administrador, Joaquim António Belchior Mourato.