Despacho (extrato) n.º 6631/2012
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 19.03.2012, foram autorizadas as adendas aos contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo como Assistentes Convidados para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, dos seguintes docentes:
Aida Palmira Passos Martins Silva Ferreira, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 40 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Ana Isabel Fernandes Anselmo, alterando o regime de tempo parcial 35 %, para tempo parcial 25 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Ana Rosalina Fernandes, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 25 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Ana Sofia Rodrigues Tavares, alterando o regime de tempo parcial 40 %, para tempo parcial 20 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Ana Teresa Aguiar Oliveira, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 25 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Andreia Ferreira Alves Santos, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 35 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Bruno Miguel Cruz Martins, alterando o regime de tempo parcial 30 %, para tempo parcial 20 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Carla Alexandra Pereira Miguel, alterando o regime de tempo parcial 30 %, para tempo parcial 10 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Catarina Isabel Pereira Nunes, alterando o regime de tempo parcial 40 %, para tempo parcial 30 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Cátia Alexandra Catalão Calisto, alterando o regime de tempo parcial 30 %, para tempo parcial 25 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Diana Braga Ferreira, alterando o regime de tempo parcial 30 %, para tempo parcial 10 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Diana Raposo Ribeiro, alterando o regime de tempo parcial 30 %, para tempo parcial 20 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Fábio Miguel Melo Nogueira, alterando o regime de tempo parcial 40 %, para tempo parcial 35 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Fernando Pedro Silva Gonçalves, alterando o regime de tempo parcial 30 %, para tempo parcial 20 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Helder Nunes Freitas, alterando o regime de tempo parcial 20 %, para tempo parcial 15 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
José Luís Samões Ramalho Agulhas, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 45 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Luís Miguel Pacato Sobral, alterando o regime de tempo parcial 20 %, para tempo parcial 10 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Maria Anjos Pombo Batista Santos, alterando o regime de tempo parcial 20 %, para tempo parcial 15 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Marta Sofia Pereira Silva, alterando o regime de tempo parcial 20 %, para tempo parcial 15 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Nádia Sofia Mesquita Fernandes, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 30 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Nuno Miguel Paiva Martins, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 45 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Patrícia Reis Luzia, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 15 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Patrícia Sofia Nascimento Paula, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 40 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Paula Cristina Barradas Aroeira Conceição, alterando o regime de tempo parcial 20 %, para tempo parcial 15 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Ricardo José Catarino Gomes Silva, alterando o regime de tempo parcial 60 %, para tempo parcial 55 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Ricardo Martins Albuquerque, alterando o regime de tempo parcial 40 %, para tempo parcial 20 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Rosa Sofia Coito Duarte Bernardo Santana, alterando o regime de tempo parcial 40 %, para tempo parcial 20 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Telma Filipa Castro Rodrigues, alterando o regime de tempo parcial 40 %, para tempo parcial 30 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Telmo Luís Costa Clamote, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 30 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012.
20.04.2012 - O Administrador, António José Carvalho Marques.
206073391