Despacho (extrato) n.º 6626/2012
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 19.03.2012, foram autorizadas as adendas aos contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo como Equiparados a Assistentes do 1.º triénio para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, dos seguintes docentes:
Alice Maria Batista José Nunes, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 40 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Ana Marta Félix Valente, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 30 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Ana Rita Carujo Saramago, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 40 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Carlos Miguel Silva Machado, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 40 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Cristiana Fontoura Rodrigues Carneiro, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 10 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Gilberto Rodrigues Matias, alterando o regime de tempo parcial 60 %, para tempo parcial 25 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Ilda Isabel Correia Dias, alterando o regime de tempo parcial 30 %, para tempo parcial 20 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Jorge Manuel Duarte Faria, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 10 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
José Guilherme Carvalho Mascarenhas, alterando o regime de tempo parcial 20 %, para tempo parcial 15 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Lucinda Marina Martins Dias, alterando o regime de tempo parcial 40 %, para tempo parcial 30 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Marco Alexandre Escabeche Amador Caetano, alterando o regime de tempo parcial 40 %, para tempo parcial 30 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Maria Madalena Silva Neves Diogo Alho, alterando o regime de tempo parcial 30 %, para tempo parcial 10 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Nanci Marlene Ferrão Paiva Sá, alterando o regime de tempo parcial 60 %, para tempo parcial 40 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Nuno Miguel Fernandes Tronco, alterando o regime de tempo parcial 20 %, para tempo parcial 5 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Ruben Rodrigues Roque, alterando o regime de tempo parcial 40 %, para tempo parcial 25 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013;
Sérgio Rafael Reis Figueiredo, alterando o regime de tempo parcial 50 %, para tempo parcial 40 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Susana Maria Rodrigues Santos Carvalho, alterando o regime de tempo parcial 40 %, para tempo parcial 20 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2012;
Verónica Isabel Soeiro Dias, alterando o regime de tempo parcial 30 %, para tempo parcial 25 % no período de 01.03.2012 a 31.08.2013.
20.04.2012. - O Administrador, António José Carvalho Marques.
206073326