Balanço 6/2012, de 7 de Maio
-
Corpo emitente:
FIMOGES - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S. A.
-
Fonte: Diário da República n.º 88/2012, Série II de 2012-05-07.
-
Data:
2012-05-07
-
Documento na página oficial do DRE
-
Secções desta página::
Balanço em 31 de março de 2012 e 31 de dezembro de 2011
Balanço n.º 6/2012
Rua de Castilho, 50, 5.º, direito, 1250-071 Lisboa.
Capital social: (euro) 1 100 000.
Contribuinte n.º 507178483.
Matrícula n.º 507178483 - Conservatória de Lisboa.
Balanço em 31 de março de 2012 e 31 de dezembro de 2011
(ver documento original)
20 de abril de 2012. - O Conselho de Administração: Manuel Azevedo Leite Braga, presidente - Otília Antunes Florêncio, vogal - José Anastácio Alberto, vogal. - A Técnica Oficial de Contas, Maria Isabel Pinheiro de Abreu.
306033409
- Extracto do Diário da República original:
https://dre.tretas.org/dre/1328188.dre.pdf .
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a
leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por
quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/1328188/balanco-6-2012-de-7-de-maio