Despacho (extracto) n.º 16102/2011
Por despacho de 08 de Setembro de 2011 do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, na ausência do Senhor Presidente e no uso de competência delegada, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Cláudia Patrícia Mendes Ferreira, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, pelo período de 19 de Setembro de 2011 a 28 de Outubro de 2011.
Daniel Ricardo Simões de Carvalho, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, pelo período de 12 de Setembro de 2011 a 25 de Novembro de 2011 e de 27 de Fevereiro de 2011 a 11 de Maio de 2012;
Diana Carvalho Sousa Anselmo, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, pelo período de 12 de Setembro de 2011 a 09 de Dezembro de 2011 e de 27 de Fevereiro de 2012 a 06 de Julho de 2012;
Helena Sofia da Silva, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 40 %, pelo período de 12 de Setembro de 2011 a 24 de Fevereiro de 2012;
João do Fetal Prior, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, pelo período de 12 de Setembro de 2011 a 31 de Julho de 2012;
João José Paulo Silva Bem, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, pelo período de 12 de Setembro de 2011 a 25 de Novembro de 2011 e de 27 de Fevereiro de 2012 a 11 de Maio de 2012;
Luís Miguel Costa Carrão, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 % no 1.º semestre e em regime tempo parcial 30 % no 2.º semestre, pelo período de 12 de Setembro de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Maria da Luz Soeiro Godinho, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 20 %, pelo período de 22 de Setembro de 2011 a 24 de Fevereiro de 2012;
Maria de Fátima das Neves Júlio Duarte, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, pelo período de 12 de Setembro de 2011 a 25 de Novembro de 2011 e de 27 de Fevereiro de 2011 a 11 de Maio de 2012;
Patrícia da Silva Santos Pedrosa, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, pelo período de 12 de Setembro de 2011 a 28 de Outubro de 2011, de 12 de Dezembro de 2011 a 03 de Fevereiro de 2012 e de 27 de Fevereiro de 2012 a 06 de Julho de 2012;
Raquel Mafra Oliveira, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 20 %, pelo período de 12 de Setembro de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Rita Faro Martins, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, pelo período de 12 de Setembro de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Sónia Cristina Bernardo Bento, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, pelo período de 12 de Setembro de 2011 a 24 de Fevereiro de 2012;
Teresa de Jesus Gonçalves Serra, Assistente Convidado, em regime tempo parcial 40 %, pelo período de 04 de Outubro de 2011 a 24 de Fevereiro de 2012;
Tiago Alexandre Lopes Rosa Lino, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 40 %, pelo período de 12 de Setembro de 2011 a 24 de Fevereiro de 2012;
Vítor Manuel Lourenço Barata, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, pelo período de 12 de Setembro de 2011 a 24 de Fevereiro de 2012 e de 11 de Junho de 2012 a 06 de Julho de 2012.
8 de Setembro de 2011. - O Vice-Presidente do IPL, João Paulo dos Santos Marques.
205379919