Despacho (extracto) n.º 15807/2011
Por despacho de 28 de Julho de 2011 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções públicas do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Alfredo Casimiro Valentim Rodrigues, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
André Mirante Alves, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Carlos Alberto Gomes António, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 20%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Edite Pereira Vieira, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Elsa Maria Roque Carvalho, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Fernando Guerra de Jesus Bastos, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Filipa de Carvalho Soares, Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo integral, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Florbela Rama Cavaleiro, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 20%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Luís Miguel Eva Ferreira, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 20%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Manuel Carlos Sousa, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 20%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Maria da Soledade Rodrigues Lourenço, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 30%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Maria Dulce das Neves Gomes, Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo integral, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Maria Emília de Sousa Ferreira, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Maria Joaquina Marques Sanganha, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 20%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Olívia Andril de Matos, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 40%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Paula Maria Santos da Silva, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Sandra Cristina Fernandes Amado, Professor Adjunto Convidado, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Sandra Maria Bregieira dos Santos, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 20%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Sílvia dos Santos Fanha, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 30%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Sónia Cristina de Sousa Pós de Mina, Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo integral, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Teresa de Jesus de Almeida Peralta, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 20%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Vítor José Ramos Guilherme, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50%, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
15 de Novembro de 2011. - O Presidente do IPL, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.
205355707