Despacho (extracto) n.º 15803/2011
Por despacho de 28 de Julho de 2011 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a renovação do contrato de trabalho em funções públicas do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, deste Instituto:
António Casimiro Marques Tavares Campos Samagaio, Equiparado a Assistente 2.º Triénio (100), em regime dedicação exclusiva, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2013;
Ana Paula Henriques Vazão, Equiparado a Assistente 1.º Triénio, em regime de tempo parcial 30 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 02 de Março de 2012;
Ana Isabel Valongo Santos Felgueiras, Equiparado a Assistente 2.º Triénio, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2013;
Agostinho José Jordão Gonçalves, Equiparado a Professor Adjunto, em regime de tempo parcial 60 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Carlos Manuel Gonçalves Antunes, Equiparado Assistente 1.º Triénio, em regime de tempo integral, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 02 de Março de 2012;
Christina Maria Ferro de Oliveira, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 30 % no 1.º semestre e regime tempo parcial 40 % no 2.º semestre, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Cecília Gomes Lopes, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 30 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 02 de Março de 2012;
Carla Isabel Rodrigues Bento, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Carlos Jorge Machado Antunes, Equiparado a Assistente 1.º Triénio, em regime de tempo parcial 20 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 02 de Março de 2012;
Eulália Maria Mota Santos, Equiparado a Assistente 1.º Triénio, em regime de tempo integral, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Florinda Maria Carreira Neto Matos, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 30 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 02 de Março de 2012;
Fernando Luís Nuno Rodrigues, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, pelo José Manuel Pereira Alho, Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial 20 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 02 de Março de 2012;
José Manuel do Vale Moura Ferreira Gomes, Equiparado a Professor Adjunto, em regime de tempo parcial 30 % no 1.º semestre e regime tempo parcial 50 % no 2.º semestre, pelo período de 21 de Setembro de 2011 a 31 de Julho de 2012;
João Filipe Rôla Patta Rodrigues Veloso, Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial 20 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Maria de Fátima Alves de Pina, Equiparado a Assistente 1.º Triénio, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 02 de Março de 2012;
Mara Esteves Pedro Lopes, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 30 % no 1.º semestre e regime tempo parcial 50 % no 2.º semestre, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Miguel Ângelo Duarte das Neves, Equiparado a Professor Adjunto, em regime de tempo parcial 30 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Marta Sofia Gomes da Costa, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 30 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Manuel José Andrino Pereira, Equiparado a Professor Adjunto, em regime de tempo integral, pelo Milton Rodrigo Afonso Ribeiro, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Maria de Fátima da Costa Paulino, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Magali Pedro costa, Equiparado a Assistente 1.º Triénio, em regime de dedicação exclusiva, pelo período 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2013;
Miguel Ângelo Oliveira Crespo, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 30 %, pelo período de 22 de Setembro de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Maria Helena Veludo Vieira Pereira, Equiparado a Professor Adjunto, em regime de tempo parcial 60 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Nuno Manuel Rosa dos Reis, Equiparado a Assistente 1.º Triénio, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2013;
Norberto Jesus Santos Maricoto, Equiparado a Assistente 2.º Triénio (100), em regime de dedicação exclusiva, pelo período 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2013;
Nélia Cristina Lopes Filipe, Equiparado a Assistente 2.º Triénio (100), em regime de dedicação exclusiva, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 04 de Março de 2012;
Paula Cristina Diogo Gonçalves Falacho, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 40 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Patrícia Sofia Carvalho Rocha, Equiparado a Assistente 1.º Triénio, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2013;
Renato Manuel Marques Febra, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 30 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Sandra catarina Alves Martins, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 20 % no 1.º semestre e regime tempo parcial 40 % no 2.º semestre, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Simona Fontul, Equiparado a Professor Adjunto, em regime de tempo parcial 30 %, pelo período de 09 de Setembro de 2011 a 02 de Março de 2012;
Samuel Domingues Pereira, Equiparado a Assistente, em regime de tempo parcial 30 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
Sílvia Santos Farraposo, Equiparado a Professor Adjunto, em regime de tempo parcial 20 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 02 de Março de 2012;
Teresa Margarida Coimbra Silva, Equiparado a Assistente 1.º Triénio, em regime de tempo integral, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 02 de Março de 2012;
Telmo José João Parreira, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 50 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 02 de Março de 2012;
Valdemar Almeida Barreiros, Professor Adjunto Convidado, em regime de tempo parcial 30 %, pelo período de 01 de Agosto de 2011 a 31 de Julho de 2012;
15 de Novembro de 2011. - O Presidente do IPL, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.
205356088