Despacho (extracto) n.º 18197/2010
Por despacho de 17 de Fevereiro de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Ana Patrícia Quintanilha Nobre, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
André Filipe Magalhães Brogueira de Teixeira e Afra, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
André Pinto Sousa, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 24 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
António Sérgio Almeida Paiva, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Carla Isabel Rodrigues de Sousa Monteiro, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos Valadas e Góis, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Carlos Oliveira Silvério, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 24 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Célia Maria Adão de Oliveira Aguiar de Sousa, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Clara Maria de Araújo Leão Cardoso da Silva, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Hélder José Carvalheiro Ramalho, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Helena Luísa Machado Vieira Marques, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Margarida Rosário Barosa Carvalho, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Maria Isabel Belo Rufino, professor adjunto convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Mónica Sofia de Barros Antunes, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Nuno Fernando Vieira de Oliveira, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Nuno Gonçalo Domingues Santos, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Pedro Miguel Carvalho Ferraz Marques Jorge, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Pedro Miguel Soares Ferreira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Pedro Ricardo Horta Salvo Moreira de Almeida, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Pedro Rui dos Santos Borges, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Rui Miguel Duarte Santos, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Sandra da Graça Pereira Alves, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Sara Bibiana Fernandes dos Santos, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Teresa Maria Tojeira Silva Ferreira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Por despacho de 26 de Fevereiro de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Ana da Conceição de Jesus Fontes, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Ana Filipa Mendes Bizarro Sentieiro da Soledade, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Ana Patrícia Lucas Coelho, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Carlos Alexandre da Silva Barradas, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Catarina Alexandra Martins Fernandes Barreira, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Catarina José Pereira Rafael, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Elsa Inácio de Oliveira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Elsa Marisa da Silva Almeida, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Emanuel João Fonseca Franco Ribeiro Margarido, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Fátima Susana Reboredo Amante, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Joel António Fernandes Serra Henriques, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
José Pedro Santos Cadima Amoroso, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Luís André Pereira Veludo, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Maura Cristina Cardoso Mendes, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Nelson José Rodrigues Faustino, professor adjunto convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Paulo Jorge Gonçalves Agostinho, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Paulo Jorge Peres da Silva, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Ricardo Jorge Lourenço Agostinho, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Sandra Isabel Ramalho Colaço, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Sílvia Cristina Guarda Antunes, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Sílvia Manuela dos Reis Brites, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Sílvia Margarida Rodrigues Areia, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Susana Alexandra Lopes da Costa Santos, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Susana Margarida Ferreira Torres da Silva, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Tânia Filipa Borges Correia Galeão, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Tiago Manuel Coelho Ribeiro, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Vanessa Isabel Pereira Rosado Póvoa, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Vera Mónica de Oliveira Repolho, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Por despacho de 3 de Março de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Carlos Nelson da Costa Leão, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 25 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Joana Fernandes Cardoso, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 25 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Por despacho de 11 de Março de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Ana Maria Vicente Pestana, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 5 de Abril de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Miguel Ângelo Maciel Rodrigues Carrasqueira, professor adjunto convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 22 de Fevereiro de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Susana Catarina Gomes Jacinto, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 5 de Abril de 2010 a 31 de Julho de 2010;
30 de Novembro de 2010. - O Presidente do IPL, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.
204015261