Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, torna-se público que cessou, a relação jurídica de emprego público dos seguintes trabalhadores:
Carlos Alberto Pereira Sério Flores - coordenador técnico, entre a 14.ª e 17.ª posição remuneratória, desligado do serviço em 01/09/2010, motivo aposentação;
Maria Helena Silvestre - assistente operacional, 1.ª posição remuneratória, desligada do serviço em 13/09/2010, motivo mudança de serviço (Órgão);
Otília Pereira Brás - assistente operacional, 1.ª posição remuneratória, desligada do serviço em 25/09/2010, motivo exoneração;
Teresa Cravo Martins - coordenadora técnica, entre a 17.ª e 20.ª posição, desligado do serviço em 01/10/2010, motivo aposentação.
Entroncamento, 25 de Outubro de 2010. - O Presidente da Câmara Municipal, Jaime Manuel Gonçalves Ramos.
303855036