1 - Considerando a entrada em vigor da nova Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, aprovada pelo Decreto-Lei 73/2013, de 31 de maio, que veio introduzir determinados ajustamentos por forma a adequar a sua estrutura às necessidades atuais, impõe-se proceder à respetiva designação dos elementos da estrutura operacional.
2 - Assim, por proposta do Comandante Operacional Nacional José Moura, nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 22.º, e da alínea a) do artigo 30.º, ambos do Decreto-Lei 73/2013, de 31 de maio, designo, em comissão de serviço, pelo período de três anos, para exercer funções de 2.º Comandante Operacional Distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, António Manuel Fonseca Oliveira, cuja idoneidade, experiência e competências profissionais comummente reconhecidas são patentes na síntese curricular anexa.
3 - O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
3 de junho de 2013. - O Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Manuel Mateus Couto, major-general.
ANEXO
Síntese curricular
Nome: Oliveira, António Manuel Fonseca
Morada: Rua António Carlos Mendes Gouveia, n.º 986 Pereira, 3420 170 Mouronho
Telefone: 235711530
Móvel: 966967085
Mail: tooliveira@iol.pt
Nacionalidade: Portuguesa
Data de Nascimento: 11/03/1975
Experiência profissional:
Desde 02/12/2008
Câmara Municipal de Tábua, Praça da República, 3420 308 Tábua
Autarquia Local - Público
Comandante Operacional Municipal
Elaboração do Plano Municipal de Emergência do Concelho de Tábua, elaboração de Planos de Segurança e Medidas de Auto Proteção dos edifícios Municipais e Coordenação do Serviço Municipal de Proteção Civil
15/07/1997 a 01/12/2008
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), CDOS Coimbra, Rua Antero de Quental, n.º 153, 3000 Coimbra
Público/Privado
Operador de Telecomunicações
Entre 2002 e 2006, desempenhei funções de Assessor Operacional do Comandante Distrital Coimbra
01/08/1995 a 30/06/1997
Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Tábua, Rua Dr. Francisco Beirão, 3420-325 Tábua
Setor Proteção e Socorro
Administrativo e Operacional
Expediente do Comando e composição de equipas de socorro e salvamento.
Formação académica e profissional:
20/03/2012 a 23/03/2012
Curso Planeamento de Emergência Nível II, CEFA; Planos de Emergência de Proteção Civil; Planos Prévios de Intervenção; Ordenamento do Território e Planeamento de Emergência; Cartografia para Planos de Emergência; Operacionalização de Planos de Emergência. 17 valores (0 a 20)
06/03/2012 a 09/03/2012
Curso Planeamento de Emergência Nível I, CEFA; Processo de Planeamento; Enquadramento legal dos Planos de Emergência; Conteúdos de um Plano Emergência; Análise de Riscos em Planos de Emergência; 17 valores (0 a 20)
06/02/2012 a 10/02/2012
Curso de Riscos Naturais em Portugal, CEFA; Fenómenos meteorológicos adversos; Cheias e inundações; Incêndios Florestais; Riscos geomorfológicos; Sismos e Tsunamis 18 valores (0 a 20)
17/02/2011 a 13/05/2011
Curso de Formação Comandante Operacional Municipal, CEFA e ENB; Administração Pública Central, Regional e Local; Regime da Contratação Pública; Técnicas de Chefia e Comando; Coordenação Operacional; Coordenação Operacional Avançada. 16 valores (0 a 20)
15/08/2006 a 20/08/2006
Curso de Formação Profissional, Proteção Civil Digital - Utilizadores, EUROSET; Gestão de ocorrências; Gestão de meios e recursos. Muito Bom, insuficiente a muito bom).
17/01/2004 a 13/03/2004
Curso Avançado de Proteção Civil, Especialização em Gestão de Proteção e Socorro (Pós-Graduação), Universidade Moderna do Porto; Sistema Nacional de Proteção Civil; Sistemas Complementares de Proteção das Populações; Sistemas Europeus e Internacionais de Proteção Civil; Economia das Organizações; Gestão e Finanças das Organizações; Fiscalidade das Organizações. Aproveitamento Suficiente.
19/03/2004 a 22/05/2004
Curso de Especialização em Análise de Riscos e Avaliação de Vulnerabilidades, Especialização em Gestão de Proteção e Socorro (Pós-Graduação), Universidade Moderna do Porto; Teoria dos Riscos e Prevenção; Riscos Naturais e Ordenamento do Território; Riscos Tecnológicos e Ordenamento do Território. Aproveitamento Suficiente.
28/05/2004 a 24/07/2004
Curso de Especialização em Planeamento, Direção e Gestão de Crises, Especialização em Gestão de Proteção e Socorro (Pós-Graduação), Universidade Moderna do Porto; Liderança e Coordenação de Recursos Humanos de Organizações de Socorro em Ambiente de Crise; Gestão de Crises; Planeamento da Emergência; Comunicação em Situação de Emergência. Aproveitamento Suficiente.
01/09/1992 a 31/07/1995
Curso de Técnico de Serviços Comerciais, 12.º ano, na EPTOLIVA Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua. Direito, Marketing, Economia, Contabilidade, Inglês e Alemão. 15 valores (0 a 20).
Aptidões e competências pessoais:
Curso 1.º COS - ANPC, 2013; Curso Chefe de Grupo de Combate - ENB, 2012; Curso "Condutor de Embarcação de Socorro", ENB, 2007; Seminário "Emergência Pré-Hospitalar" - Federação de Bombeiros do Distrito de Coimbra, 2007; Curso COPAR "Comandante Operações Aéreas" - ENB, 2007; Seminário "Operadores de Telecomunicações" - serviço nacional de bombeiros e proteção civil(SNBPC), 2006; Workshop "Combate a Incêndios Florestais" - ENB, 2006; Colóquio "Proteção Civil-Novas estratégias, Novos Desafios" (GPC/SMC) - 2006; Curso "Operadores Centros operações" - ENB, 2006; Curso "Organização de Postos de Comando" - ENB, 2005; Seminário "Comunicações em situações de Emergência" - SNBPC, 2005; Seminário "Bombeiros e o Socorro Pré-Hospitalar" - ENB, 2005; Seminário "Coordenação Aérea" - SNBPC, 2005; Fórum Nacional "Incêndios Florestais" - FBDC, 2004; Curso "Condução Todo o Terreno" - ENB, 2004; Ciclo de Conferências "Questões de Proteção Civil" - Universidade Moderna Porto (UMP), 2004; Curso "Quadros de Comando" - ENB, 2003 (Práticas em Espanha, SEGANOSA); Jornada Internacional "O Bombeiro no Resgate" - ENB, 2003; Curso "Elementar de Proteção Civil" - Serviço Nacional de Proteção Civil (SNPC), 2002; Seminário "Combate a Incêndio Florestais" - ENB, 2002; Curso "Salvamento e Desencarceramento" - ENB, 2001; Curso "Na Terra como no Céu" - ANA/SNB, 1995; Curso "Tripulante de Ambulância de Transporte" - ENB, 1995
Primeira Língua: Portuguesa
Outras Línguas: Inglês
Compreensão escrita: Bom
Expressão escrita: Médio
Expressão oral: Bom
Aptidões e competências sociais:
Presidente de Junta de Freguesia de Tábua, desde 15/10/2005; Presidente da Assembleia Geral da Comissão de Melhoramentos da Pereira, entre 01/03/2004 a 10/03/2013; Boa capacidade de comunicação; Espírito de equipa adquirido ao longo da minha experiência profissional e pessoal.
Aptidões e competências de organização:
Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Tábua, desde 11/12/2001; Coordenação da Ex Zona Operacional 1 do Setor Operacional de Coimbra durante 2005 e 2006; Bombeiro Voluntário desde 01/03/1990; Sentido de Liderança; Organização de Eventos; Planeamento de Exercícios LIVEX e CPX; Gestão de projetos e equipas.
Aptidões e competências técnicas:
Informática na ótica do utilizador, processador de textos, base de dados, Windows, Word, Excel, Power Point e Internet.
Outras aptidões e competências:
Vistoria a Estabelecimentos na área da Segurança contra o Risco de Incêndio; Formação nas áreas de Proteção e Socorro e Organização de Corpos de Bombeiros; Coordenação de Grupos de Combate a Incêndios;
Coordenação de Postos de Comando; Elaboração de diversos manuais de formação nas áreas da Proteção e Socorro; Elaboração de Planos Prévios de Intervenção; Elaboração de Planos de Emergência Internos;
Elaboração de Planos de Segurança; Escalas de Serviço; Ordens de Serviço.
Carta(s) de condução:
VS-76480/Tipo: A1, AL, AP, B, B1, BE, C, C1, C1E e CE.
207052349