1 - Considerando a entrada em vigor da nova Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, aprovada pelo Decreto-Lei 73/2013, de 31 de maio, que veio introduzir determinados ajustamentos por forma a adequar a sua estrutura às necessidades atuais, impõe-se proceder à respetiva designação dos elementos da estrutura operacional.
2 - Assim, por proposta do Comandante Operacional Nacional José Moura, nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 22.º, e da alínea a) do artigo 30.º, ambos do Decreto-Lei 73/2013, de 31 de maio, designo, em comissão de serviço, pelo período de três anos, para exercer funções de 2.º Comandante Operacional Distrital do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, Luís Manuel da Silva Almeida e Lopes, cuja idoneidade, experiência e competências profissionais comummente reconhecidas são patentes na síntese curricular anexa.
3 - O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
3 de junho de 2013. - O Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Manuel Mateus Couto, major-general.
Síntese curricular
Dados pessoais:
Luís Manuel da Silva Almeida e Lopes, cartão cidadão n.º 11942473 8ZZ5, válido até 5 de dezembro de 2016, nascido a 21 de julho de 1981, de nacionalidade Portuguesa, natural de Celorico da Beira, residente em Leiria.
Habilitações académicas:
Ensino Secundário em Científico-Natural, na Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo em Leiria, (2011);
Licenciatura em Proteção Civil, pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, a frequentar o 2.º ano, (2011-2014).
Experiência e formação internacional:
Formador na Clínica Sagrada Esperança, Luanda, Angola, em Combate a Incêndios, Primeiros Socorros, Evacuação, Alarme e Alerta, Gabinete de Emergência, Gestão de Emergências, Equipa de Emergência Intra-hospitalar, Brigada de Incêndio, desde 2009;
Consultor na Clínica Sagrada Esperança, Luanda, Angola, do Plano de Emergência Interno da Clínica, desde 2010;
Formador em Combate a Incêndios Urbanos e Industriais para o Corpo de Bombeiros de Luanda, Angola, desde 2009;
Curso SAVER Specialist Multidisciplinary Technical Rescue/Instruction and Scenario Building (ICET), em março de 2012;
Nomeado responsável pela criação e formação de um Corpo de Bombeiros no Distrito de Água Grande, São Tomé e Príncipe, em novembro de 2012.
Formação específica:
Frequência de diversos cursos, seminários, workshop's, ações de formação, na qualidade de 2.º Comandante dos Bombeiros Voluntários de Leiria e Formador no âmbito de salvamento e desencarceramento, combate a incêndios florestais, combate a incêndios urbanos e industriais, emergência pré-hospitalar, chefe de equipa, chefe de grupo, segurança contra incêndios, sistemas e tecnologias de comunicação e informação, sistemas de coordenação, comando e controlo. Vários cursos profissionais em informática, língua inglesa, gestão. Palestrante convidado para fóruns e ações de sensibilização no âmbito da prevenção de acidentes, segurança contra incêndios, Bombeiros, Voluntariado.
Experiência profissional:
Atualmente exerço funções de 2.º Comandante Operacional Distrital de Leiria desde 1 de março de 2013.
Exerci a função de 2.º Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Leiria de 21 de julho de 2006 a 28 de fevereiro de 2013;
Formador no ISLA Leiria na área de Segurança e Higiene no Trabalho (desde 2006);
Formador Externo da Escola Nacional de Bombeiros nas áreas de Salvamento e Desencarceramento, Brigadas de Incêndio e Laboratório Móvel de Fogo (desde 2003);
Formador em diversas empresas de formação do distrito de Leiria e de Lisboa na área de Planos de Emergência, Combate a Incêndios, Socorrismo, Medidas de Autoproteção, Higiene, Saúde e Segurança (desde 2002);
Bombeiro Profissional na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria (desde janeiro 2000).
Louvores e condecorações:
Medalha Grau Ouro - Serviços Distintos atribuída, pela dos Liga dos Bombeiros Portugueses, em 26 de maio de 2012;
Medalha Grau Ouro - Serviços Distintos atribuída, pela dos Liga dos Bombeiros Portugueses, em 26 de maio de 2013;
Louvor, atribuído pelo Comandante dos Bombeiros Voluntários de Leiria em 26 de maio de 2011;
Medalha Grau Ouro - Assiduidade, atribuída pela Liga dos Bombeiros Portugueses, em 26 de maio de 2011;
Medalha Grau Prata - Assiduidade, atribuída pela Liga dos Bombeiros Portugueses, em 28 de maio de 2006;
Medalha Grau Cobre - Assiduidade, atribuída pela Liga dos Bombeiros Portugueses, em 27 de maio de 2001;
Medalha Grau Ouro, atribuída pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria, em 25 de maio de 2003;
Medalha Grau Prata, atribuída pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria em 11 de maio de 2011;
Medalha Grau Bronze, atribuída pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Leiria em 27 de abril de 1999.
207049539