Deliberação (extrato) n.º 83/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 146/12, de 18 de setembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, foi nomeado, em regime de substituição, Diretora da Unidade de Prestações Contribuições do Centro Distrital de Beja, Ana Paula Água Doce Camacho, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 20 de setembro de 2012.
5 de dezembro de 2012. - Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular
Dados Pessoais:
Nome: Ana Paula Água Doce Camacho
Data de nascimento: 29 de janeiro de 1970
Naturalidade: Beja
Estado Civil: casada
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1989-1994)
Carreira/Categoria Profissional:
Técnica Superior do quadro do Instituto da Segurança Social, I. P. desde 2001/04/02
Experiência Profissional:
2008/01/01 até à presente data - Diretora da Unidade de Identificação, Qualificação e Contribuições do Centro Distrital de Beja;
2006/02/01 a 2007/12/31 - Diretora do Núcleo de Apoio Técnico do CDist de Beja;
2004/06/01 a 2006/01/31 - Coordenadora da Área Funcional Jurídica do CDist de Beja;
2001/04/02 a 2004/05/31 - Exercício de funções inerentes à categoria de Técnica Superior no Núcleo de Apoio Técnico do CDist de Beja do ISS, LP.;
2000/06 a 2001/03 - Exercício de Advocacia, em regime de profissão liberal;
1996/08 a 2000/05 - Advogada de contencioso da Empresa Turística Vale do Lobo do Algarve, Lda.
Formação Profissional:
Curso de Formação em Gestão Pública (FORGEP) - 2.ª Edição de 2007 (Oeiras), promovido pelo Instituto Nacional de Administração, I. P.;
Participação em diversas jornadas, congressos, seminários e ações de formação, designadamente na área da gestão estratégica, gestão de recursos humanos, direito administrativo, assim como no âmbito das problemáticas associadas à infância e juventude Outras Participações:
Membro da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Seja (2002/05 a 2006/05), tendo desempenhado o cargo de Presidente desde 2004/03 até à cessação do respetivo mandato;
Participação, como oradora, em colóquios subordinados a temáticas relacionadas com crianças e jovens em risco;
Membro da equipa de autoavaliação do CDist de Seja, segundo o modelo "CAF - Estrutura Comum de Autoavaliação" nos anos de 2004 e 2010;
Membro de diversos júris constituídos no âmbito de concursos públicos de aquisição de bens e serviços e de empreitadas de obras públicas, assim como no âmbito de procedimentos concursais de recrutamento de pessoal.
28 de março de 2012.
206662172