Cessação das mobilidades intercarreiras e intercategorias
Carlos Alberto Chaves Monteiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Guarda, com competências delegadas na direção e gestão dos recursos humanos, por despacho do presidente da Câmara Municipal n.º 10/PCM, de 6 de novembro de 2013:
Em cumprimento da alínea d) do artigo 38.º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se publico que, por meu despacho de 15 de abril de 2014, e pelos motivos nele constantes, determinei a cessação das situações de mobilidades intercarreiras e intercategorias dos trabalhadores abaixo mencionados, revogando o meu anterior despacho de 31 de dezembro de 2014:
Mobilidades intercarreiras:
Ana Luísa Alves Pereira, na categoria de técnica superior, Celeste Maria de Figueiredo Domingos Gomes, na categoria de técnica superior, Gabriel de Jesus Luís, na categoria de técnico superior, João Carlos Antunes Figueiredo, na categoria de técnico superior, Luís Miguel Saraiva Fernandes Fontes, na categoria de técnico superior, Paula Alexandra Rodrigues Eusébio, na categoria de técnica superior, Juliana Gonçalves Almeida, na categoria de assistente técnica, Luís Filipe Marques Pereira Santos, na categoria de assistente técnico, e Maria Dolores Martins Santos na categoria de assistente técnica.
Mobilidades intercategorias:
Aurélia Rosa Gonçalves Maia, na categoria de coordenadora técnica, Fernanda Maria Saraiva Neto Carvalhinho, na categoria de coordenadora técnica, Joel Marques Antunes Santos, na categoria de coordenador técnico, José Joaquim Martins Teixeira, na categoria de coordenador técnico, Luís Filipe Lamegal Gomes, na categoria de coordenador técnico, Maria Elvira Paulino Silva Freire Bárbara, na categoria de coordenadora técnica, Maria Isabel Gonçalves Reis, na categoria de coordenadora técnica, Maria Manuela Esteves Jesus Lopes Lourenço, na categoria de coordenadora técnica, Guilhermina dos Anjos Marques Dias Almeida, na categoria de encarregada operacional, e José Manuel da Graça Pina, na categoria de encarregado operacional.
As cessações das mobilidades produzem efeitos a 4 de abril de 2014, data da entrada em vigor da nova estrutura orgânica, com exceção da mobilidade do trabalhador Luís Miguel Saraiva Fernandes Fontes, que cessou em 23 de março de 2014, por ter sido nomeado comandante operacional municipal.
Os trabalhadores objeto do presente despacho regressaram à carreira/categoria de origem.
15 de abril de 2014. - O Vice-Presidente da Câmara Municipal (com competências delegadas pelo despacho 10/PCM, de 6 de novembro de 2013), Carlos Alberto Chaves Monteiro.
307781552