1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2, e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, designo para exercer as funções de apoio técnico-administrativo do meu Gabinete Vítor Manuel Marques Vital, assistente técnico, da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional.
2 - Os encargos com a remuneração do designado são assegurados pelo serviço de origem, e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do
mesmo decreto-lei.
3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º, a nota curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos desde 1 de abril de 2012.4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na
página eletrónica do Governo.
31 de janeiro de 2012. - O Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Correia de
Aguiar-Branco.
Nota curricular
Vítor Manuel Marques Vital, nascido em 12 de setembro de 1963, na Freguesia de
Campo Grande, Concelho de Lisboa.
Tem como habilitações literárias o 12.º Ano de escolaridade.Trabalhou no ramo comercial de fevereiro de 1985 a outubro de 1988.
Em 10 de outubro de 1988, passou a prestar serviço na área da Educação, tendo em 11 de dezembro de 1991, após aprovação em concurso público, passado a integrar o quadro do Ministério da Educação, até ao dia 30 de agosto de 1994, prestando
funções de apoio administrativo.
Em 7 de junho de 1994, foi nomeado, após concurso, Telefonista do Quadro de Pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional.Em 14 de março de 1997, foi nomeado, após concurso, 3.º Oficial Administrativo do Quadro de Pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional.
Em 1 de janeiro de 2001, foi nomeado, após concurso, Assistente Administrativo Principal do Quadro de Pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional.
Em 13 de dezembro de 2004, foi nomeado, após concurso, Assistente Administrativo Especialista do Quadro de Pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa
Nacional.
Até março de 2000, prestou serviço na Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação, e efetuou funções de secretariado no Gabinete do Secretário-Geral doMDN.
A partir de março de 2000 e até esta data, desempenha funções na Secção de Contabilidade/Unidade de Contabilidade da Secretaria-Geral, assegurando o controlo da execução orçamental no Sistema Integrado de Gestão (SIG) dos orçamentos dos Gabinetes dos Membros do Governo, e da Lei da Programação Militar.Atualmente possui a categoria de Assistente Técnico do Quadro de Pessoal da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional.
Frequentou vários cursos de formação profissional, em diversas áreas, num total de 500
horas.
800000057