Despacho (extracto) n.º 21 810/2002 (2.ª série). - Por despacho de 3 de Julho de 2002 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Autorizadas as renovações das contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria dos seguintes docentes:
Ana Isabel Valongo dos Santos, como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de 1 de Setembro de 2002 a 31 de Agosto de 2004.
Bruno André Pereira Santos Gomes, como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de 1 de Setembro de 2002 a 31 de Agosto de 2004.
Diogo Pedro Ferreira Baptista, como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de 1 de Setembro de 2002 a 31 de Agosto de 2004.
Nuno Miguel Antunes Dias, como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de 1 de Setembro de 2002 a 31 de Agosto de 2004.
Por despacho de 4 de Julho de 2002 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Luís Filipe Barreira Antunes Bairrão - autorizada a renovação da contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leira, como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 30%, quatro horas, pelo período de 1 de Setembro de 2002 a 31 de Agosto de 2003.
Por despacho de 22 de Julho de 2002 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
António Mário Henriques Pereira - autorizada a renovação da contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria, como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo integral, pelo período de 1 de Setembro de 2002 a 31 de Agosto de 2004.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
25 de Setembro de 2002. - O Presidente do Conselho Directivo, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.