Despacho (extracto) n.º 12 916/2006 (2.ª série). - Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas da reitora da Universidade de Aveiro:
De 1 de Julho de 2005:
Licenciado Rui Dinis de Melo Martins - nomeado definitivamente técnico de 2.ª classe do quadro de pessoal não docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir da data do presente despacho, rescindindo-se o contrato anterior a partir da mesma data.
De 15 de Julho de 2005:
Mestre Fernando Ferreira Batista, especialista de informática do grau 2, nível 2, do quadro de pessoal não docente da Universidade de Aveiro - nomeado em regime de substituição director dos Serviços Financeiros e do Património, por urgente conveniência de serviço, a partir da data do presente despacho.
De 28 de Julho de 2005:
José António Resende Lourenço - nomeado definitivamente técnico profissional de 1.ª classe do quadro de pessoal não docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir da data do presente despacho, ficando exonerado do lugar anterior a partir da mesma data.
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
15 de Maio de 2006. - A Administradora, Maria de Fátima Moreira Duarte.