Deliberação (extrato) n.º 1923/2012
Ao abrigo do disposto no artigo 14.º, n.º 2 do Decreto-Lei 143/2012, de 11 de julho, que estabeleceu a nova orgânica do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.) e no artigo 3.º, n.º 3 da Portaria 319/2012, de 12 de outubro, que aprovou os Estatutos do IEFP, I. P., e do artigo 27.º da Lei 2/2004, com a redação da Lei 64/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Central, Local e Regional do Estado (EPD), por deliberação do Conselho Diretivo de 22 de novembro de 2012, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, sem prejuízo do direito de opção pelo respetivo vencimento ou retribuição base da função, cargo ou categoria de origem, conforme previsto no artigo 31.º do EPD, foi nomeado, em regime de substituição, Coordenador do Núcleo de Sistemas e Apoio à Gestão do Departamento de Formação Profissional, o licenciado Paulo de Carvalho Simões, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 27 de novembro de 2012.
11 de dezembro de 2012. -Francisco d'Aguiar, Vogal do Conselho Diretivo.
Nota Curricular
Paulo de Carvalho Simões, nascido a 22 abril de 1966.
Licenciado em Informática, a frequentar o mestrado em Comércio Eletrónico e Internet, e com frequência da licenciatura em Engenharia Eletrotécnica.
Exerceu o cargo de diretor do Centro de Emprego de Loures, no período compreendido entre 5
de janeiro de 2010 e 16 de novembro de 2012.
Exerceu o cargo de diretor de Centro de Formação Profissional de Lisboa para o Setor Terciário,
em regime de substituição ao abrigo do artigo 41.º do CPA, no período compreendido entre 23
de setembro de 2009 e 28 de dezembro de 2009.
Exerceu o cargo de chefe de serviços do Centro de Formação Profissional de Lisboa para o
Sector Terciário, no período compreendido entre 31 de dezembro de 2008 e 4 de janeiro de 2010.
Exerceu o cargo de coordenador de núcleo do Núcleo de Desenvolvimento da Qualificação do
Centro de Formação Profissional de Lisboa para o Setor Terciário, no período compreendido entre 12 de setembro de 2008 e 30 de dezembro de 2009.
Exerceu o cargo de coordenador de núcleo do Núcleo de Avaliação e Certificação do Centro de Formação Profissional de Lisboa para o Setor Terciário, no período compreendido entre 1 de fevereiro de 2006 e 31 de maio de 2007. Exerceu as funções de coordenador do Centro Novas Oportunidades do Centro de Formação Profissional de Lisboa para o Setor Terciário, no período compreendido entre 1 de fevereiro de 2006 e 31 de dezembro de 2008. Exerceu funções de técnico superior no Núcleo de Redes, Assessoria de Sistemas de Informação, no período compreendido entre 19 de julho de 2001 e 1 de fevereiro de 2006. Exerceu funções de técnico de análise e programação na Direção de Serviços de Informática e Assessoria de Sistemas de Informação, no período compreendido entre 19 de julho de 1996 e 19 de julho de 2001. Exerceu funções de técnico no núcleo de instalações especiais, na Direção de Serviços de Instalações e Equipamentos, no período compreendido entre 2 de maio de 1992 e 19 de julho de 1996. Exerceu funções de coordenador da equipa de manutenção de edifícios, na Direção de Serviços de Instalações e Equipamentos, no período compreendido entre 1 de junho de 1991 e 2 de maio de 1992. Foi contratado pelo IEFP, I. P., como operário qualificado, para exercer funções na Direção de Serviços de Instalações e Equipamentos, em 19 de junho de 1990. Exerceu funções de Técnico de Manutenção de Máquinas Computorizadas de Embalagem Automática, na empesa NOVUM - Indústria e Reparações, Lda., no período compreendido entre 7 de janeiro de 1989 e 20 de maio de 1990.
206592375