Designação, em comissão de serviço, no cargo de Coordenador da Divisão de Informação Municipal e Relações Públicas
O procedimento de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de Coordenador da Divisão de Informação Municipal e Relações Públicas, foi publicado na II série do Diário da República nº 143 e na Bolsa de Emprego Público, em 26/07/2013 e no Jornal "Diário de Notícias", em 31/07/2013.
Na sequência do processo de seleção e de acordo com a ata do júri, a escolha efetuada, nos termos do art.º 21º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, recaiu na candidata Filomena Maria Coelho Serrazina, pelo facto de satisfazer os requisitos definidos para o cargo e por possuir perfil adequado para o desempenho do mesmo.
Nos termos do disposto no nº 9 do já referido art.º 21º, a candidata foi designada, por despacho do Sr. Presidente exarado em 2014/03/14, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, para o exercício do cargo de Direção Intermédia de 3º Grau - Coordenadora da Divisão de Informação Municipal e de Relações Públicas.
O presente despacho produz efeitos a 14 de março de 2014.
Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional da designada:
Nome: Filomena Maria Coelho Serrazina
Naturalidade: São Sebastião da Pedreira - Lisboa
Data de Nascimento: 28 de fevereiro de 1972
Habilitações Académicas: Licenciatura em Filosofia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, concluída no ano de 1995 e Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação, pelo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, concluído em 2012.
Experiência Profissional:
Em 20 de maio de 2013 - Designada, em regime de substituição, para o cargo de Coordenadora (equiparado a Dirigente Intermédio do 3º Grau) da Divisão de Informação Municipal e Relações Públicas;
Em 01 de janeiro de 2008 - Nomeada Coordenadora do Gabinete de Gestão de Informação e Relações Públicas (equiparado a Chefe de Divisão) tendo cessado essas funções no dia 20 de maio de 2013, por extinção da unidade orgânica, face à nova estrutura;
A 14 de maio de 1999 - Ingressou na carreira Técnica Superior de Filosofia, exercendo funções na Divisão de Educação e Juventude, sendo responsável pelas Atividades de Enriquecimento Curricular, pela produção de atividades sócio educativas - Fórum das Escolas do Concelho e os "Aprendizes do Fingir" (Apoio aos Núcleos de Teatro das Escolas), sendo ainda representante da Autarquia nas Assembleias de Escolas.
A 04 de janeiro de 1993 - Ingressou no quadro desta Autarquia com a categoria de 3º Oficial Administrativo, tendo sido reclassificada para a carreira Técnica Profissional de Informação em 21 de maio de 1996, tendo exercido funções na Divisão de Informação e Relações Públicas.
Iniciou funções nesta Autarquia no dia 02 de novembro de 1990, com um contrato de trabalho a prazo certo, com a categoria equiparável a Técnica Auxiliar de 2ª classe.
Formação profissional:
Pós Graduação em Políticas Sociais Locais, pela Universidade Autónoma de Lisboa, concluída em 2003; O Novo Código da Contratação Pública; Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho na Administração Pública; Comunicação Global (Relações Públicas) para as Autarquias Locais; Frequência de outras ações de formação, seminários, jornadas e debates.
11 de abril de 2014. - Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo Serra Barreiros.
307762299