Nomeações em regime de substituição em cargos dirigentes
Torna-se público de que o presidente da Câmara, nomeou, em regime de substituição, nos termos do disposto no artigo 19.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, conjugado com o artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, os seguintes trabalhadores:
Técnica superior Maria de Fátima Palmela de Faria Roque, no cargo de diretora do Departamento Municipal de Educação e Cultura, com efeitos a 16 de dezembro de 2013, por despacho de 13 de dezembro de 2013.
Técnica superior Maria João da Conceição Carraça, no cargo de chefe da Divisão Municipal de Cultura, Turismo, Património e Museus, com efeitos a 3 de fevereiro de 2014, por despacho de 30 de janeiro de 2014.
Técnico superior Bruno João da Encarnação Vitorino, no cargo de coordenador (equiparado a dirigente intermédio de 3.º grau) da Divisão de Fiscalização, com efeitos a 10 de fevereiro de 2014, por despacho de 7 de fevereiro de 2014.
Técnico superior Paulo Luís da Piedade Alenquer, no cargo de chefe da Divisão Municipal de Recursos Humanos, com efeitos a 1 de abril de 2014, por despacho de 24 de fevereiro de 2014.
11 de abril de 2014. - Por delegação de competências do Presidente da Câmara, o Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica, em regime de substituição, Dr. Fernando Paulo Serra Barreiros.
307761837